CCGT POWER IȘALNIȚA S.A.
PREZENTAREA SOCIETATII
1. Denumirea: Societatea C.C.G.T. POWER IȘALNIȚA S.A.;
2. Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J16/1930/15.09.2023;
3. Codul unic de inregistrare (CUI): 48790613;
4. Sediul social: Comuna Ișalnița str. Mihai Viteazul nr.101, județul Dolj;
5. Forma juridica de constituire: societate pe actiuni;
6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Capitalul social subscris: 539.904.690 lei;
8. Valoarea nominala a unei actiuni 10 lei;
9. Numarul total de actiuni: 53.990.469 ;
10. Structura actionariatului:
Nr. crt. | Acționar | Număr de acțiuni | Valoare nominală acțiune (RON) | Valoare capital social (RON) | Cota de participare la beneficii și pierderi |
1 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | 32.340.291 | 10 | 323.402.910 | 59,90% |
2 | SOCIETATEA ALRO S.A. | 21.650.178 | 10 | 216.501.780 | 40,10% |
TOTAL | 53.990.469 | 10 | 539.904.690 | 100% |
PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT
C.C.G.T. POWER IȘALNIȚA S.A. intră sub incidența prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990. Societatea este administrată in sistem unitar de Consiliul de Administrație si conducerea executivă formată din Director General si Director Financiar.
Conducerea administrativă a societății C.C.G.T. POWER IȘALNIȚA S.A.. – Consiliul de Administrație
Nr. crt. | Nume și prenume | Funcție | Modalitate ocupare post (definitiv / provizoriu) |
Perioada contractului de mandat | |
Început mandat | Încheiere mandat | ||||
1 | Cosmin Lucian Gherghe | Președinte CA | provizoriu | 19.04.2024 | 19.09.2024 |
Curriculum Vitae | Declaratie de avere | Declaratie de interese | |||
2 | Marin Cilianu | Membru CA | provizoriu | 19.04.2024 | 19.09.2024 |
Curriculum Vitae | Declaratie de avere | Declaratie de interese | |||
3 | Adrian Mihai Vintila | Membru CA | provizoriu | 19.04.2024 | 19.09.2024 |
Curriculum Vitae | Declaratie de avere | Declaratie de interese |
Conducerea executivă a societății C.C.G.T. POWER IȘALNIȚA S.A.
– Director general
Nr. crt. | Nume și prenume | Funcție | Modalitate ocupare post (definitiv / provizoriu) |
Perioada contractului de mandat | |
Început mandat | Încheiere mandat | ||||
1 | Iulian Marian Butnaru | Director general | provizoriu | 28.04.2024 | 28.09.2024 |
Curriculum Vitae | Declaratie de avere | Declaratie de interese |
–Director financiar
Nr. crt. | Nume și prenume | Funcție | Modalitate ocupare post (definitiv / provizoriu) |
Perioada contractului de mandat | |
Început mandat | Încheiere mandat | ||||
1 | Constantin Balasoiu | Director financiar | provizoriu | 12.05.2024 | 12.10.2024 |
Curriculum Vitae | Declaratie de avere | Declaratie de interese |